序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上海国和现代服务业股权投资管理有限公司 | 100% | 10,000万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
严娜
|
监事 |
2 |
程放
|
执行董事兼总经理 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-29 | 其他变更 |
2020-09-01~2021-09-24
|
2021-09-29~2024-09-24
|
2 | 2020-09-01 | 其他变更 |
2019-09-16~2020-09-24
|
2020-09-01~2021-09-24
|
3 | 2019-09-16 | 其他变更 |
2019-08-28~2019-09-24
|
2019-09-16~2020-09-24
|
4 | 2019-08-28 | 经理备案 |
葛亚磊
|
程放*
|
5 | 2019-08-28 | 法定代表人变更 |
程放
|
程放
|
6 | 2018-10-09 | 其他变更 |
2017-10-31~2018-09-24
|
2018-10-09~2019-09-24
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2018 | 2018 | |
2 | 2019 | 2019 | |
3 | 2020 | 2020 | |
4 | 2021 | 2021 |