序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 韩宏伟 | 99% | 495,000万(元) |
2 | 韩玉 | 1% | 5,000万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘晓枫
|
监事 |
2 |
朱国婷
|
总经理 |
3 |
韩宏伟
|
执行董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-22 | 监事备案 |
孙坦
|
刘晓枫
|
2 | 2020-04-07 | 住所变更 |
上海市浦东新区银城中路8号43层
|
上海市奉贤区沪****路175号3幢
|
3 | 2020-04-07 | 章程备案 |
无
|
2020-04-02章程备案
|
4 | 2019-01-28 | 住所变更 |
中国(上海)自由贸易试验区东方路1217号16楼
|
上海市浦东新区银城中路8号43层
|
5 | 2019-01-28 | 章程备案 |
2017-07-10章程备案
|
2019-01-09章程备案
|
6 | 2017-07-24 | 投资人(股权)变更 |
韩宏伟*;韩啸;
|
韩宏伟*;韩玉;
|
7 | 2017-07-24 | 章程备案 |
2017-03-31章程备案
|
2017-07-10章程备案
|
8 | 2017-04-01 | 名称变更 |
上海海银金融控股集团有限公司
|
海银金融控股集团有限公司
|
9 | 2017-04-01 | 章程备案 |
2015-12-10章程备案
|
2017-03-31章程备案
|
10 | 2016-11-17 | 董事备案 |
韩啸
|
韩宏伟*
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2016 | 2016 | |
2 | 2017 | 2017 | |
3 | 2018 | 2018 | |
4 | 2019 | 2019 | |
5 | 2020 | 2020 |