序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王效稳 | 60% | 600万(元) |
2 | 闫素连 | 40% | 400万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王效稳
|
执行董事 |
2 |
闫素连
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-01-16 | 章程备案 |
2018-08-01章程备案
|
2019-01-02章程备案
|
2 | 2019-01-16 | 住所变更 |
上海市闵行区元江路5500号第3幢265室
|
上海市奉贤区城乡路333号1幢3层3681室
|
3 | 2018-08-08 | 经营期限(营业期限)变 |
2009-12-04~2019-12-03
|
2009-12-04~2059-12-03
|
4 | 2018-08-08 | 注册资本(金)变更 |
500.000000万人民币
|
1000.0000万人民币
|
5 | 2018-08-08 | 章程备案 |
2016-08-06章程备案
|
2018-08-01章程备案
|
6 | 2016-08-25 | 监事备案 |
王效稳*
|
闫素连
|
7 | 2016-08-25 | 章程备案 |
-
|
2016-08-06章程备案
|
8 | 2016-08-25 | 投资人(股权)变更 |
王效稳*;沈毅强;
|
王效稳*;闫素连;
|
9 | 2016-08-25 | 法定代表人变更 |
沈毅强
|
王效稳
|
10 | 2010-08-20 | 投资人变更(包括出资额变更、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
王效稳* 出资 4.000000万人民币 比例 40.0000%;沈毅强 出资 6.000000万人民币 比例 60.0000%;
|
王效稳* 出资 200.000000万人民币 比例 40.0000%;沈毅强 出资 300.000000万人民币 比例 60.0000%;
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 |