序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 唐洪强 | 98% | 490万(元) |
2 | 唐益强 | 2% | 10万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
唐洪强
|
执行董事 |
2 |
唐益强
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-27 | 清算组成员备案 |
无
|
负责人:唐洪强; 成员:唐益强;
|
2 | 2016-02-23 | 注册资本(金)变更 |
50.000000万人民币
|
500.0000万人民币
|
3 | 2016-02-23 | 章程备案 |
-
|
2016-02-18章程备案
|
4 | 2016-02-23 | 经营期限(营业期限)变 |
2005-06-24~2015-06-23
|
2005-06-24~2035-06-23
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 |