序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上海新纪元能源有限公司 | 49% | 13,377万(元) |
2 | 上海申能能源服务有限公司 | 51% | 13,923万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙瑾瑜
|
董事 |
2 |
张彬
|
董事 |
3 |
施蔚清
|
监事 |
4 |
朱惠
|
董事 |
5 |
袁桦
|
董事 |
6 |
计雪松
|
监事 |
7 |
陈涛
|
董事长 |
8 |
马慧德
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-31 | 董事备案 |
陈涛*;袁桦;张彬;朱惠;毛如麟
|
陈涛*;袁桦;张彬;朱惠;孙瑾瑜
|
2 | 2021-05-31 | 监事备案 |
马慧德;计雪松;谢莹
|
马慧德;计雪松;施蔚清
|
3 | 2021-05-31 | 章程备案 |
无
|
2021-04-25章程备案
|
4 | 2021-02-07 | 章程修正案备案 |
无
|
2020-12-30章程修正案
|
5 | 2021-02-01 | 法定代表人变更 |
高雄伟
|
陈涛
|
6 | 2021-02-01 | 监事备案 |
马慧德;孙妮;马骁
|
马慧德;计雪松;谢莹
|
7 | 2021-02-01 | 董事备案 |
张彬;毛如麟;赵长义;高雄伟;乐平
|
陈涛*;袁桦;张彬;朱惠;毛如麟
|
8 | 2018-07-12 | 董事备案 |
张彬;孙峥嵘;郑喆;高雄伟;乐平
|
张彬;高雄伟;乐平;毛如麟;赵长义
|
9 | 2018-07-12 | 监事备案 |
毛如麟;马骁;孙妮
|
马慧德;马骁;孙妮
|
10 | 2015-07-17 | 经营范围变更 |
能源项目投资和管理,实业投资,投资咨询、企业管理咨询(咨询类项目除经纪),水电安装(除专控),物业服务,水暖电安装建设工程作业(凭许可资质经营),从事能源科技领域内的技术开****、技术咨询、技术转让、技术服务,机械设备、金属材料(除专控)、建筑材料、五金交电、仪器仪表的销售。 [依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
|
能源项目投资和管理,实业投资,投资咨询、企业管理咨询(咨询类项目除经纪),水电安装(除专控),物业服务,管道建设工程专业施工,机电安装建设工程施工,水暖电安装建设工程作业(凭许可资质经营),从事能源科技领域内的技术开****、技术咨询、技术转让、技术服务,机械设备、金属材料(除专控)、建筑材料、五金交电、仪器仪表的销售。 [依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2016 | 2016 | |
2 | 2017 | 2017 | |
3 | 2018 | 2018 | |
4 | 2019 | 2019 | |
5 | 2020 | 2020 |