序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 宗永焦 | 95% | 950万(元) |
2 | 杨培馨 | 5% | 50万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
宗永焦
|
执行董事 |
2 |
马千里
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-31 | 投资人(股权)变更 |
上海裕田实业有限公司;
|
宗永焦*;杨培馨;
|
2 | 2020-12-31 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
3 | 2020-12-31 | 章程备案 |
2017-08-30章程备案
|
2020-12-24章程备案
|
4 | 2020-12-31 | 监事备案 |
丁凯
|
马千里
|
5 | 2020-12-31 | 法定代表人变更 |
仲从兵
|
宗永焦
|
6 | 2020-12-31 | 经营期限(营业期限)变 |
2015-11-19~2045-11-18
|
2015-11-19~
|
7 | 2020-12-31 | 住所变更 |
上海市奉贤区城乡路333号1幢5层5091室
|
上海市奉贤区南桥镇环城西路477号1层
|
8 | 2019-12-04 | 监事备案 |
潘春军
|
丁凯
|
9 | 2017-09-07 | 章程备案 |
-
|
2017-08-30章程备案
|
10 | 2017-09-07 | 住所变更 |
上海市奉贤区岚丰路1150号3幢1116室
|
上海市奉贤区城乡路333号1幢5层5091室
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2015 | 2015 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 | |
7 | 2021 | 2021 |