序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上实环境水务股份有限公司 | 50% | 18,500万(元) |
2 | 上实联合水务控股有限公司 | 50% | 18,500万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
丁纯健
|
董事长 |
2 |
张拥军
|
董事 |
3 |
戴斌
|
总经理,董事 |
4 |
肖宁
|
董事 |
5 |
蔡慧璟
|
监事 |
6 |
阳建伟
|
董事 |
7 |
陈晓难
|
董事 |
8 |
魏鹏
|
董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-16 | 董事备案 |
肖宁;魏鹏;戴斌;阳建伟;张拥军;侯成纲
|
肖宁;陈晓难;魏鹏;戴斌;阳建伟;张拥军
|
2 | 2019-01-18 | 章程备案 |
2016-05-30章程备案
|
2018-12-05章程备案
|
3 | 2018-09-29 | 董事备案 |
丁纯健*;肖宁;魏鹏;阳建伟;张拥军;侯成纲
|
肖宁;魏鹏;戴斌;阳建伟;张拥军;侯成纲
|
4 | 2018-09-29 | 法定代表人变更 |
杨长民
|
丁纯健
|
5 | 2018-09-29 | 经理备案 |
肖宁
|
戴斌
|
6 | 2017-03-15 | 注册资本(金)变更 |
3000.0000万人民币
|
37000.0000万人民币
|
7 | 2017-03-15 | 章程备案 |
2016-04-30章程备案
|
2016-05-30章程备案
|
8 | 2016-10-25 | 投资人(股权)变更 |
上实联合水务控股有限公司
|
上实联合水务控股有限公司;上实环境水务股份有限公司
|
9 | 2016-10-25 | 董事备案 |
丁纯健*;魏鹏;阳建伟;张拥军;侯成纲;戴维良
|
丁纯健*;肖宁;魏鹏;阳建伟;张拥军;侯成纲
|
10 | 2016-10-25 | 章程备案 |
-
|
2016-04-30章程备案
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 |