序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 莫正芳 | 100% | 80万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
朱超红
|
监事 |
2 |
莫正芳
|
执行董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-17 | 投资人(股权)变更 |
汤才良;
|
莫正芳*;
|
2 | 2021-11-17 | 章程备案 |
无
|
2021-11-15章程备案
|
3 | 2021-11-17 | 监事备案 |
朱勤
|
朱超红
|
4 | 2020-07-15 | 法定代表人变更 |
汤才良
|
莫正芳
|
5 | 2020-07-15 | 经营期限(营业期限)变 |
1996-04-16~2021-04-15
|
1996-04-16~
|
6 | 2020-07-15 | 章程修正案备案 |
-
|
2020-07-14章程修正案
|
7 | 2009-09-09 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
1080.000000万人民币
|
80.000000万人民币
|
8 | 2009-09-09 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
土建,设备安装,油漆保温,市政工程,房屋维修;水电安装,管道安装,装璜,土方工程。
|
市政工程,土建,油漆保温,房屋维修,水电安装,管道安装(除特种设备),装潢工程,土方工程。[企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营]
|
9 | 2009-09-09 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
汤善良
|
汤才良
|
10 | 2009-09-09 | 名称变更(字号名称、集团名称等) |
上海市金山区卫海市政工程公司
|
上海市金山区卫海市政工程有限公司
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |