序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 绿泽国际有限公司 | 100% | 3,700万(美元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴正平
|
董事长兼总经理 |
2 |
朱雯
|
董事 |
3 |
李秋亮
|
监事 |
4 |
肖莉
|
董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-11-17 | 监事备案 |
朱雯
|
李秋亮
|
2 | 2020-11-17 | 董事备案 |
肖莉;王磊
|
朱雯;肖莉
|
3 | 2015-05-27 | 章程修正案备案 |
2014-07-29章程备案
|
2015-04-14 章程修正案
|
4 | 2015-05-27 | 注册资本(金)变更 |
2200.0000万美元
|
3700.0000万美元
|
5 | 2014-08-21 | 注册资本(金)变更 |
200.0000万美元
|
2200.0000万美元
|
6 | 2014-08-21 | 章程修正案备案 |
-
|
2014-07-29 章程修正案
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 |