序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张茹萍 | 50% | 1,000万(元) |
2 | 顾经 | 50% | 1,000万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张茹萍
|
监事 |
2 |
顾经
|
执行董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-23 | 注册资本(金)变更 |
300.000000万人民币
|
2000.0000万人民币
|
2 | 2021-03-23 | 章程备案 |
2016-03-15章程备案
|
2021-03-16章程备案
|
3 | 2016-03-21 | 章程备案 |
-
|
2016-03-15章程备案
|
4 | 2016-03-21 | 注册资本(金)变更 |
100.000000万人民币
|
300.000000万人民币
|
5 | 2015-07-27 | 经营期限(营业期限)变 |
2006-01-11~2016-01-10
|
2006-01-11~2026-01-10
|
6 | 2015-07-27 | 其他变更 |
2014-10-27~
|
2015-07-27~
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |