序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘根元 | 20% | 2万(元) |
2 | 刘根生 | 80% | 8万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘根元
|
监事 |
2 |
刘根生
|
执行董事,总经理 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2013-10-31 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2003-11-04~2013-11-03
|
2003-11-04~2033-11-03
|
2 | 2013-10-31 | 其他变更 |
2009-11-02~2013-11-03
|
2013-10-31~2033-11-03
|
3 | 2009-11-02 | 其他变更 |
-
|
2009-11-02~2013-11-03
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 | |
7 | 2021 | 2021 |