序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上海英明投资****展有限公司 | 100% | 500万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
肖彩英
|
执行董事 |
2 |
范晓明
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-29 | 法定代表人变更 |
范晓明
|
肖彩英
|
2 | 2020-09-29 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
3 | 2020-09-29 | 名称变更 |
上海英明市场研究有限公司
|
浪滔(上海)体育****展有限公司
|
4 | 2020-09-29 | 经营范围变更 |
市场调查,市场营销策划,会务服务,商务信息咨询,企业管理咨询,旅游信息咨询,房地产信息咨询(除房地产中介),财务咨询,计算机网络工程。 [依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
|
一般项目:体育赛事活动策划,会议及展览服务,商务咨询(不含投资类咨询),体育场地设施经营(不含高危险性体育运动),体育经纪人服务,从事体育、网络科技领域内的技术开****、技术咨询、技术转让、技术服务,软件开****。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
5 | 2020-09-29 | 注册资本(金)变更 |
10.000000万人民币
|
500.000000万人民币
|
6 | 2020-09-29 | 董事备案 |
范晓明
|
肖彩英*
|
7 | 2020-09-29 | 投资人(股权)变更 |
范晓明;傅燕;
|
上海英明投资****展有限公司;
|
8 | 2020-09-29 | 行业代码变更 |
其他未列明服务业
|
其他体育
|
9 | 2020-09-29 | 监事备案 |
傅燕
|
范晓明
|
10 | 2015-03-30 | 经营期限(营业期限)变 |
2005-03-28~2015-03-27
|
2005-03-28~2035-03-27
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 | |
7 | 2021 | 2021 |