序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 姜陈 | 40% | 20万(元) |
2 | 王建军 | 60% | 30万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
姜陈
|
监事 |
2 |
王建军
|
执行董事 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
上海飞越图文设计制作有限公司张杨路分公司
|
肖爱华 | 2010-04-07 |
2 |
上海飞越图文设计制作有限公司浦东分公司
|
肖爱华 | 2007-10-19 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-05-21 | 分公司增加备案 |
-
|
上海飞越图文设计制作有限公司张杨路分公司;
|
2 | 2015-05-21 | 经营范围变更 |
图文设计制作,展览展示服务,灯箱制作,电脑安装及维修,计算机网络工程施工。 [依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
|
图文设计制作,展览展示服务,灯箱制作(限分支机构经营),电脑安装及维修,计算机网络工程施工。 [依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
|
3 | 2015-05-21 | 经营期限(营业期限)变 |
2005-07-07~2015-07-06
|
2005-07-07~2035-07-06
|
4 | 2015-05-21 | 章程备案 |
-
|
2015-04-23章程备案
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 | |
7 | 2021 | 2021 |