序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨平 | 36% | 18万(元) |
2 | 陈建 | 64% | 32万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨平
|
监事 |
2 |
臧殿兰
|
执行董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-12 | 经营范围变更 |
足浴。 [依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
|
许可项目:足浴服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:棋牌室服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
2 | 2021-07-12 | 许可经营项目变更 |
无
|
无
|
3 | 2021-07-12 | 章程修正案备案 |
无
|
2021-06-23章程修正案
|
4 | 2017-12-20 | 许可经营项目变更 |
足浴。 [依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
|
-
|
5 | 2017-12-20 | 章程备案 |
-
|
2017-11-10章程备案
|
6 | 2017-12-20 | 经营范围变更 |
足浴。 [依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
|
足浴。 [依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
|
7 | 2017-12-20 | 住所变更 |
上海市嘉定区江桥镇曹安公路2383弄70号三层
|
上海市嘉定区江桥镇曹安公路2383弄2-8号三层、72-75号三层、2385号-2391号(单号)三层
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2014 | 2014 | |
2 | 2015 | 2015 | |
3 | 2016 | 2016 | |
4 | 2017 | 2017 | |
5 | 2018 | 2018 | |
6 | 2019 | 2019 | |
7 | 2020 | 2020 | |
8 | 2021 | 2021 |