序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘必义 | 50% | 5万(元) |
2 | 左星龙 | 50% | 5万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘必义
|
监事 |
2 |
左星龙
|
执行董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-18 | 法定代表人变更 |
兰娇
|
左星龙
|
2 | 2021-08-18 | 监事备案 |
余会明
|
刘必义
|
3 | 2021-08-18 | 投资人(股权)变更 |
兰娇;余会明;
|
左星龙*;刘必义;
|
4 | 2021-08-18 | 章程备案 |
无
|
2021-08-16章程备案
|
5 | 2018-07-23 | 许可经营项目变更 |
网吧等互联网上网服务营业场所 食品经营
|
网吧等互联网上网服务营业场所
|
6 | 2018-07-23 | 一般经营项目变更 |
商务咨询(除经纪)。
|
无
|
7 | 2018-07-23 | 章程备案 |
无
|
2018-07-18章程备案
|
8 | 2018-07-23 | 法定代表人变更 |
江进宝
|
兰娇
|
9 | 2018-07-23 | 投资人(股权)变更 |
江进宝;林姜芳;
|
兰娇;余会明;
|
10 | 2018-07-23 | 监事备案 |
林姜芳
|
余会明
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 |