序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 向天赟 | 95% | 19万(元) |
2 | 徐怡婷 | 5% | 1万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
包俊彦
|
监事 |
2 |
向天赟
|
执行董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-02-07 | 法定代表人变更 |
向天赟
|
向天赟
|
2 | 2021-02-07 | 投资人(股权)变更 |
向天赟*;
|
向天赟*;徐怡婷;
|
3 | 2021-02-07 | 章程备案 |
2021-01-21章程备案
|
2021-02-05章程备案
|
4 | 2021-02-07 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
5 | 2021-01-22 | 章程备案 |
无
|
2021-01-21章程备案
|
6 | 2021-01-22 | 法定代表人变更 |
姜天恭
|
向天赟
|
7 | 2021-01-22 | 投资人(股权)变更 |
姜天恭;
|
向天赟*;
|
8 | 2017-02-09 | 法定代表人变更 |
康晓军
|
姜天恭
|
9 | 2017-02-09 | 投资人(股权)变更 |
康晓军;
|
姜天恭;
|
10 | 2015-09-10 | 一般经营项目变更 |
婚庆礼仪服务,摄影服务,个人形象策划,会务服务,灯光设计
|
设计、制作、代理、****布各类广告,婚庆礼仪服务,摄影服务,个人形象策划,会务服务,灯光设计
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 | |
7 | 2021 | 2021 |