序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 曹春香 | 100% | 50万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
曹春香
|
监事 |
2 |
蒋永其
|
执行董事 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
上海春江化工有限公司分公司
|
徐宏达 | 2011-03-03 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-02-06 | 投资人(股权)变更 |
陈金芳;蒋盛其;
|
曹春香;
|
2 | 2018-02-06 | 经营期限(营业期限)变 |
2006-01-13~2016-01-12
|
2006-01-13~2036-01-24
|
3 | 2018-02-06 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
4 | 2018-02-06 | 法定代表人变更 |
蒋盛其
|
蒋永其
|
5 | 2018-02-06 | 住所变更 |
上海市松江区泗泾镇河南街65号
|
上海市松江区泗泾镇文化路298号
|
6 | 2018-02-06 | 监事备案 |
陈金芳
|
曹春香
|
7 | 2018-02-06 | 章程备案 |
2016-01-25章程备案
|
2017-11-07章程备案
|
8 | 2016-02-02 | 章程修正案备案 |
-
|
2016-01-25章程修正案
|
9 | 2016-02-02 | 经营期限(营业期限)变 |
2006-01-13~2016-01-12
|
2006-01-13~2036-01-24
|
10 | 2016-02-02 | 住所变更 |
上海市松江区泗泾镇河南街65号
|
上海市松江区泗泾镇文化路298号
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 |