序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李屏亮 | 100% | 100万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
夏雪琴
|
监事 |
2 |
李屏亮
|
执行董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2014-09-12 | 章程备案 |
2014-06-14章程备案
|
2014-09-10章程备案
|
2 | 2014-09-12 | 注册资本(金)变更 |
20.000000万人民币
|
100.000000万人民币
|
3 | 2014-09-12 | 投资人(股权)变更 |
李屏亮*;
|
李屏亮*;
|
4 | 2014-06-20 | 法定代表人变更 |
柯柏金
|
李屏亮
|
5 | 2014-06-20 | 经营范围变更 |
保洁服务,建筑装修装饰建设工程专业施工,建筑防水建设工程专业施工,园林绿化工程施工,石材加工(限分支机构经营),清洁用品、日用百货、机电设备、建筑装饰材料的批****、零售。 [企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营]
|
保洁服务,建筑装修装饰建设工程专业施工,建筑防水建设工程专业施工,园林绿化工程施工,石材加工(限分支机构经营),清洁用品、日用百货、机电设备、建筑装饰材料的批****、零售。 [依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
|
6 | 2014-06-20 | 投资人(股权)变更 |
柯柏金;
|
李屏亮*;
|
7 | 2014-06-20 | 章程备案 |
-
|
2014-06-14章程备案
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |