序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 姚美英 | 100% | 10万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
姚美英
|
执行董事 |
2 |
顾天敏
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-03-29 | 法定代表人变更 |
孔祥飞
|
姚美英
|
2 | 2016-03-29 | 监事备案 |
姚丽
|
顾天敏
|
3 | 2016-03-29 | 投资人(股权)变更 |
孔祥飞;
|
姚美英*;
|
4 | 2016-03-29 | 章程备案 |
无
|
2016-03-22章程备案
|
5 | 2011-09-13 | 投资人变更(包括出资额变更、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
王伟 出资 10.000000万人民币 比例 100.0000%;
|
孔祥飞 出资 10.000000万人民币 比例 100.0000%;
|
6 | 2011-09-13 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
王伟
|
孔祥飞
|
7 | 2011-09-13 | 投资人变更(包括出资额变更、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
王伟 2008-11-12货币10.000000万人民币;
|
孔祥飞 2011-09-02货币10.000000万人民币;
|
8 | 2011-09-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王伟;唐友军
|
姚丽;孔祥飞
|
9 | 2011-09-13 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
王伟 出资 10.000000万人民币;
|
孔祥飞 出资 10.000000万人民币;
|
10 | 2011-09-13 | 出资额变更变更 |
王伟 货币10.000000万人民币;
|
孔祥飞 货币10.000000万人民币;
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 |