序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 林桂平 | 35% | 3.5万(元) |
2 | 苏忠口 | 65% | 6.5万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
***
|
总经理 |
2 |
林桂平
|
执行董事 |
3 |
苏忠口
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-04-11 | 清算组成员备案 |
-
|
负责人:林桂平;成员:苏忠口;
|
2 | 2016-03-09 | 投资人(股权)变更 |
林桂平;孔燕;李欢;
|
林桂平;苏忠口;
|
3 | 2016-03-09 | 董事备案 |
孔燕
|
林桂平
|
4 | 2016-03-09 | 监事备案 |
李欢
|
苏忠口
|
5 | 2016-03-09 | 章程备案 |
-
|
2016-01-28章程备案
|
6 | 2015-02-02 | 投资人(股权)变更 |
周熙诚;任杨;
|
林桂平;李欢;孔燕;
|
7 | 2015-02-02 | 监事备案 |
任杨
|
李欢
|
8 | 2015-02-02 | 董事备案 |
周熙诚
|
孔燕
|
9 | 2013-04-27 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
李平
|
***
|
10 | 2011-08-09 | 出资额变更变更 |
周熙诚 货币6.500000万人民币;胡丰晖 货币3.500000万人民币;
|
周熙诚 货币6.500000万人民币;任杨 货币3.500000万人民币;
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 |