序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 庞雪源 | 100% | 10万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
庞雪源
|
执行董事兼总经理 |
2 |
顾雷震
|
监事 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
上海卡若美容美****有限公司佘月路分公司
|
庞雪源 | 2021-01-28 |
2 |
上海卡若美容美****有限公司政通路分公司
|
张兵 | 2021-07-21 |
3 |
上海卡若美容美****有限公司逸仙路分公司
|
张兵 | 2021-06-30 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2013-05-14 | 投资人变更(包括出资额变更、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
张文纯 2011-05-13货币10.000000万人民币;
|
庞雪源* 2011-05-13货币10.000000万人民币;
|
2 | 2013-05-14 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
张文纯 出资 10.000000万人民币;
|
庞雪源* 出资 10.000000万人民币;
|
3 | 2013-05-14 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
张文纯
|
庞雪源
|
4 | 2013-05-14 | 投资人变更(包括出资额变更、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
张文纯 出资 10.000000万人民币 比例 100.0000%;
|
庞雪源* 出资 10.000000万人民币 比例 100.0000%;
|
5 | 2013-05-14 | 出资额变更变更 |
张文纯 货币10.000000万人民币;
|
庞雪源 货币10.000000万人民币;
|
6 | 2013-05-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张文纯;陆世林
|
庞雪源*;顾雷震
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 | |
7 | 2021 | 2021 |