序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 钟海强 | 10% | 50万(元) |
2 | 钟第**** | 90% | 450万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
钟海强
|
监事 |
2 |
钟第****
|
执行董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-04-02 | 监事备案 |
陈敬****
|
钟海强
|
2 | 2019-04-02 | 章程备案 |
2015-05-22章程备案
|
2019-03-28章程备案
|
3 | 2019-04-02 | 经营期限(营业期限)变 |
2009-02-16~2019-02-15
|
2009-02-16~2039-02-15
|
4 | 2019-04-02 | 投资人(股权)变更 |
钟第*****;陈敬****;
|
钟第*****;钟海强;
|
5 | 2015-05-26 | 投资人(股权)变更 |
钟第*****;陈敬****;
|
钟第*****;陈敬****;
|
6 | 2015-05-26 | 章程备案 |
-
|
2015-05-22章程备案
|
7 | 2015-05-26 | 注册资本(金)变更 |
10.000000万人民币
|
500.000000万人民币
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 | |
7 | 2021 | 2021 |