序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 朱葆 | 100% | 10万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
朱葆
|
执行董事 |
2 |
靳丹丹
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-10 | 章程修正案备案 |
无
|
2021-03-10章程修正案
|
2 | 2021-03-10 | 经营期限(营业期限)变 |
2011-10-25~2021-10-24
|
2011-10-25~2061-10-24
|
3 | 2018-03-19 | 章程备案 |
-
|
2018-03-08章程备案
|
4 | 2018-03-19 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
5 | 2018-03-19 | 法定代表人变更 |
纪嵬
|
朱葆
|
6 | 2018-03-19 | 投资人(股权)变更 |
李剑;纪嵬;
|
朱葆*;
|
7 | 2013-05-21 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
李剑
|
纪嵬
|
8 | 2013-05-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李剑;纪嵬
|
靳丹丹;纪嵬
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 | |
7 | 2021 | 2021 |