序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上海友越实业有限公司 | 30% | 1,200万(元) |
2 | 上海衡兴物业管理有限公司 | 10% | 400万(元) |
3 | 余江泰兴贸易有限公司 | 20% | 800万(元) |
4 | 江西博银生态环境投资管理有限公司 | 10% | 400万(元) |
5 | 长春索雷德经贸有限公司 | 30% | 1,200万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
林建光
|
监事 |
2 |
谢作楷
|
执行董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-11-28 | 章程备案 |
-
|
2016-11-28章程备案
|
2 | 2016-11-28 | 监事备案 |
林丹妮
|
林建光
|
3 | 2016-11-28 | 投资人(股权)变更 |
长春索雷德经贸有限公司;余江泰兴贸易有限公司;江西博银投资置业有限公司;上海衡兴物业管理有限公司;上海友越实业有限公司;
|
上海友越实业有限公司;上海衡兴物业管理有限公司;江西博银生态环境投资管理有限公司;余江泰兴贸易有限公司;长春索雷德经贸有限公司;
|
4 | 2014-12-31 | 投资人(股权)变更 |
蔡建波;黄斯斯;叶天颖;林丹妮;王荣弟;
|
长春索雷德经贸有限公司;上海友越实业有限公司;余江泰兴贸易有限公司;江西博银投资置业有限公司;上海衡兴物业管理有限公司;
|
5 | 2014-10-11 | 监事备案 |
林建光;黄琼琼
|
谢作楷*;林丹妮
|
6 | 2014-10-11 | 投资人(股权)变更 |
林建光;黄斯斯;蔡建波;王荣弟;叶挺宁;
|
蔡建波;王荣弟;林丹妮;黄斯斯;叶天颖;
|
7 | 2014-10-11 | 法定代表人变更 |
林建光
|
谢作楷
|
8 | 2013-06-26 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
叶挺宁
|
林建光
|
9 | 2011-12-26 | 投资人变更(包括出资额变更、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
林建光 出资 750.000000万人民币 比例 30.0000%;蔡建波 出资 750.000000万人民币 比例 30.0000%;黄斯斯 出资 250.000000万人民币 比例 10.0000%;王荣弟 出资 250.000000万人民币 比例 10.0000%;叶挺宁 出资 500.000000万人民币 比例 20.0000%;
|
林建光 出资 1200.000000万人民币 比例 30.0000%;王荣弟 出资 400.000000万人民币 比例 10.0000%;黄斯斯 出资 400.000000万人民币 比例 10.0000%;蔡建波 出资 1200.000000万人民币 比例 30.0000%;叶挺宁 出资 800.000000万人民币 比例 20.0000%;
|
10 | 2011-12-26 | 实收资本变更 |
2500.000000
|
4000.000000
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 |