序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 胡象兰 | 1% | 0.3万(元) |
2 | 郑海鸿 | 99% | 29.7万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
胡象兰
|
监事 |
2 |
郑海鸿
|
执行董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-01 | 章程修正案备案 |
无
|
2021-10-12章程修正案
|
2 | 2021-11-01 | 监事备案 |
谈惠民
|
胡象兰
|
3 | 2021-11-01 | 投资人(股权)变更 |
郑海鸿*;谈惠民;
|
郑海鸿*;胡象兰;
|
4 | 2021-04-26 | 章程修正案备案 |
无
|
2021-04-20章程修正案
|
5 | 2021-04-26 | 投资人(股权)变更 |
谈福英;谈惠民;
|
郑海鸿*;谈惠民;
|
6 | 2018-12-26 | 投资人(股权)变更 |
郑海鸿*;谈惠民;
|
谈惠民;谈福英;
|
7 | 2018-12-26 | 章程修正案备案 |
2018-08-14章程修正案
|
2018-12-20章程修正案
|
8 | 2018-08-17 | 投资人(股权)变更 |
郑海鸿*;郑海芳;
|
郑海鸿*;谈惠民;
|
9 | 2018-08-17 | 法定代表人变更 |
郑海芳
|
郑海鸿
|
10 | 2018-08-17 | 监事备案 |
郑海鸿*
|
谈惠民
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 |