序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 苏永华 | 90% | 9万(元) |
2 | 苟三均 | 10% | 1万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
段荣
|
监事 |
2 |
苟三均
|
执行董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-07-20 | 清算组成员备案 |
无
|
成员:苏永华;负责人:苟三均;
|
2 | 2020-05-07 | 章程修正案备案 |
2018-07-01章程修正案
|
2020-04-25章程修正案
|
3 | 2020-05-07 | 投资人(股权)变更 |
段荣;佟凤莲;
|
苟三均;苏永华;
|
4 | 2020-05-07 | 法定代表人变更 |
佟凤莲
|
苟三均
|
5 | 2019-04-22 | 法定代表人变更 |
段荣
|
佟凤莲
|
6 | 2019-04-22 | 监事备案 |
佟凤莲
|
段荣
|
7 | 2018-09-12 | 章程修正案备案 |
2018-05-17章程修正案
|
2018-07-01章程修正案
|
8 | 2018-09-12 | 住所变更 |
上海市杨浦区控江路2056号第3层01A
|
上海市长宁区虹桥路1665号B区B-320、321、322单元
|
9 | 2018-09-12 | 一般经营项目变更 |
美容店,美甲,化妆品的销售,保健按摩。
|
美容店,美甲,化妆品的销售
|
10 | 2018-09-12 | 经营范围变更 |
美容店,美甲,化妆品的销售,保健按摩。 [依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
|
美容店,美甲,化妆品的销售。 [依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 |