序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 肖林海 | 99% | 584.1万(元) |
2 | 肖永明 | 1% | 5.9万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王传伟
|
执行董事 |
2 |
肖永明
|
监事 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
上海女王驾到婚纱摄影有限公司刘行店
|
肖林海 | 2017-12-11 |
2 |
上海女王驾到婚纱摄影有限公司杨浦店
|
肖林海 | 2018-04-11 |
3 |
上海女王驾到婚纱摄影有限公司松江店
|
肖林海 | 2017-08-21 |
4 |
上海女王驾到婚纱摄影有限公司虹口店
|
肖林海 | 2017-07-12 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-10-25 | 住所变更 |
上海市虹口区甜爱支路7-21号二楼、17号一楼
|
上海市虹口区海宁路137号7层(集中登记地)
|
2 | 2019-10-25 | 章程修正案备案 |
2019-04-18章程修正案
|
2019-10-21章程修正案
|
3 | 2019-10-25 | 法定代表人变更 |
肖林海
|
王传伟
|
4 | 2019-05-28 | 住所变更 |
上海市虹口区海宁路137号7层E座711N室
|
上海市虹口区甜爱支路7-21号二楼、17号一楼
|
5 | 2019-05-28 | 章程修正案备案 |
2016-09-28章程修正案
|
2019-04-18章程修正案
|
6 | 2016-10-09 | 章程修正案备案 |
-
|
2016-09-28章程修正案
|
7 | 2016-10-09 | 住所变更 |
上海市杨浦区四平路1945号1533室
|
上海市虹口区海宁路137号7层E座711N室
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2016 | 2016 | |
2 | 2017 | 2017 | |
3 | 2018 | 2018 | |
4 | 2019 | 2019 | |
5 | 2020 | 2020 | |
6 | 2021 | 2021 |