序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘文蓉 | 100% | 50万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘文蓉
|
执行董事 |
2 |
奚毛毛
|
监事 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
上海蜀里餐饮管理有限公司南陈路分公司
|
刘文蓉 | 2019-12-11 |
2 |
上海蜀里餐饮管理有限公司淞虹路分公司
|
刘文蓉 | 2021-11-29 |
3 |
上海蜀里餐饮管理有限公司第一分公司
|
奚毛毛 | 2015-12-08 |
4 |
上海蜀里餐饮管理有限公司第三分公司
|
刘文蓉 | 2018-02-12 |
5 |
上海蜀里餐饮管理有限公司第二分公司
|
刘文蓉 | 2017-12-27 |
6 |
上海蜀里餐饮管理有限公司第四分公司
|
刘文蓉 | 2018-10-19 |
7 |
上海蜀里餐饮管理有限公司静安分公司
|
刘文蓉 | 2019-07-18 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-07-09 | 章程备案 |
-
|
2019-07-01章程备案
|
2 | 2019-07-09 | 一般经营项目变更 |
餐饮管理。
|
餐饮管理;餐饮服务(仅限分支机构经营)
|
3 | 2019-07-09 | 经营范围变更 |
餐饮管理;小吃店(不含熟食卤味)。 [依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
|
餐饮管理;餐饮服务(仅限分支机构经营)。 [依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
|
4 | 2019-07-09 | 住所变更 |
上海市宝山区一二八纪念路1000弄1号119室
|
上海市宝山区吉浦路545-551号4560室
|
5 | 2015-04-22 | 经营范围变更 |
餐饮管理(不得从事食品生产经营)。 [依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
|
餐饮管理;小吃店(不含熟食卤味)。 [依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
|
6 | 2015-04-22 | 许可经营项目变更 |
餐饮管理;小吃店(不含熟食卤味)。 [依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
|
餐饮
|
7 | 2015-04-22 | 一般经营项目变更 |
餐饮管理(不得从事食品生产经营)。
|
餐饮管理。
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2016 | 2016 | |
2 | 2017 | 2017 | |
3 | 2018 | 2018 | |
4 | 2019 | 2019 | |
5 | 2020 | 2020 | |
6 | 2021 | 2021 |