序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上海鹏越惊虹信息技术****展有限公司 | 70% | 490万(元) |
2 | 中辉信诺(北京)资产管理有限公司 | 3% | 21万(元) |
3 | 叶怡嘉 | 3.5% | 24.5万(元) |
4 | 郑学艺 | 19.5% | 136.5万(元) |
5 | 郭德 | 4% | 28万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李建华
|
董事长 |
2 |
林祥
|
总经理 |
3 |
白延帅
|
董事 |
4 |
苏波
|
董事 |
5 |
薛质
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-03-11 | 章程修正案备案 |
2018-03-28章程修正案
|
2020-01-10章程修正案
|
2 | 2020-03-11 | 投资人(股权)变更 |
上海鹏越惊虹信息技术****展有限公司;上海皓甲网络科技有限公司;
|
上海鹏越惊虹信息技术****展有限公司;中辉信诺(北京)资产管理有限公司;郭德;叶怡嘉;郑学艺;
|
3 | 2018-03-29 | 注册资本(金)变更 |
500.000000万人民币
|
700.0000万人民币
|
4 | 2018-03-29 | 章程修正案备案 |
-
|
2018-03-28章程修正案
|
5 | 2018-03-29 | 经理备案 |
刘旭
|
林祥
|
6 | 2017-12-12 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
7 | 2017-12-12 | 投资人(股权)变更 |
上海鹏越惊虹信息技术****展有限公司;
|
上海鹏越惊虹信息技术****展有限公司;上海皓甲网络科技有限公司;
|
8 | 2017-12-12 | 经理备案 |
钱宏
|
刘旭
|
9 | 2017-12-12 | 监事备案 |
薛质
|
薛质
|
10 | 2017-12-12 | 董事备案 |
李建华*;苏波;谢小鸿
|
李建华*;苏波;白延帅
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2016 | 2016 | |
2 | 2017 | 2017 | |
3 | 2018 | 2018 | |
4 | 2019 | 2019 | |
5 | 2020 | 2020 | |
6 | 2021 | 2021 |