序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 葛银贵 | 5% | 10万(元) |
2 | 顾兴锋 | 95% | 190万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
葛银贵
|
监事 |
2 |
顾兴锋
|
执行董事 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
上海兴锋橡塑五金有限公司兴锋脚轮分公司
|
顾兴锋 | 2009-09-09 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2014-03-31 | 投资人(股权)变更 |
顾兴锋*;葛银贵;
|
顾兴锋*;葛银贵;
|
2 | 2014-03-31 | 注册资本(金)变更 |
50.000000万人民币
|
200.000000万人民币
|
3 | 2013-10-21 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2003-11-20~2013-11-19
|
2003-11-20~2033-11-19
|
4 | 2013-10-21 | 其他变更 |
2009-09-28~2013-11-19
|
2013-10-21~2018-12-30
|
5 | 2009-09-28 | 其他变更 |
-
|
2009-09-28~2013-11-19
|
6 | 2009-09-28 | 分公司/分支机构备案 |
无
|
上海兴锋橡塑五金有限公司兴锋脚轮分公司;
|
7 | 2008-09-03 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
橡塑制品、机电设备及配件、电器设备及配件、紧固件、电子元器件、电线电缆、仪器仪表、五金工具、阀门管件。(以上经营范围涉及许可证经营的凭许可证经营)。
|
橡塑制品、机电设备及配件、电器设备及配件、紧固件、电子元器件、电线电缆、仪器仪表、五金工具、阀门管件;五金产品生产加工(限分支机构),附设分支机构。(以上经营范围涉及许可证经营的凭许可证经营)。
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 | |
7 | 2021 | 2021 |