序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上海农商银行工会委员会 | 8.75% | 138.7万(元) |
2 | 上海建盛物业服务中心 | 10.52% | 166.7万(元) |
3 | 上海票据交换中心 | 11.27% | 178.6万(元) |
4 | 上海银程物业管理有限公司 | 41.64% | 659.8万(元) |
5 | 上海银行工会委员会 | 23.43% | 371.4万(元) |
6 | 中国银行股份有限公司上海市分行工会 | 4.38% | 69.4万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
卢文隽
|
监事 |
2 |
奚海平
|
总经理 |
3 |
宋曾奕
|
董事 |
4 |
忻韦刚
|
董事 |
5 |
李源
|
副总经理 |
6 |
江水荣
|
董事兼总经理 |
7 |
王政
|
监事 |
8 |
申瑜
|
副总经理 |
9 |
程韶辉
|
董事 |
10 |
蒋丽君
|
董事 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
上海达安金融票据传递有限公司第一分公司
|
江水荣 | 1997-01-31 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-08 | 监事备案 |
宋曾奕;江水荣;卢文隽;杨树琴;张铭达
|
宋曾奕;卢文隽;王政;高燕
|
2 | 2021-05-08 | 董事备案 |
陆济忠*;宋曾奕;忻韦刚;江水荣;程韶辉;蒋丽君;陈新
|
陆济忠*;宋曾奕;忻韦刚;江水荣;程韶辉;蒋丽君;陈新
|
3 | 2021-05-08 | 经理备案 |
江水荣;奚海平;施惠琳
|
江水荣;奚海平;李源;申瑜
|
4 | 2021-05-08 | 章程备案 |
2020-10-23章程备案
|
2021-03-30章程备案
|
5 | 2020-11-25 | 住所变更 |
嘉定工业区叶城路1630号3幢1471室
|
上海市嘉定工业区嘉唐公路552号9幢203室
|
6 | 2020-11-25 | 董事备案 |
宋曾奕;忻韦刚;江水荣;程韶辉;蒋丽君;陈新;奚海平
|
陆济忠*;宋曾奕;忻韦刚;江水荣;程韶辉;蒋丽君;陈新
|
7 | 2020-11-25 | 章程备案 |
无
|
2020-10-23章程备案
|
8 | 2020-11-25 | 法定代表人变更 |
奚海平
|
陆济忠
|
9 | 2020-10-13 | 董事备案 |
宋曾奕;忻韦刚;江水荣;蒋丽君;陈新;奚海平;李雅京
|
宋曾奕;忻韦刚;江水荣;程韶辉;蒋丽君;陈新;奚海平
|
10 | 2020-10-13 | 注册资本(金)变更 |
1600.000000万人民币
|
1584.640000万人民币
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |