序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上海市国有资产管理委员会 | 100% | 200,000万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘红忠
|
董事 |
2 |
昝琳
|
董事 |
3 |
茅志华
|
监事 |
4 |
赵奇
|
董事长 |
5 |
邵正平
|
董事 |
6 |
郭丽娟
|
董事 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
锦江国际(集团)有限公司上海联谊大厦
|
蔡湧钧 | 1998-12-17 |
2 |
锦江国际(集团)有限公司北方分公司
|
侣海岩 | 1995-07-03 |
3 |
锦江国际(集团)有限公司地产事业部
|
华庆建 | 2002-09-05 |
4 |
锦江国际(集团)有限公司联谊大厦餐厅
|
翁春雷 | 1999-10-27 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-25 | 监事备案 |
李晓翔
|
茅志华
|
2 | 2021-04-25 | 法定代表人变更 |
俞敏亮
|
赵奇
|
3 | 2021-04-25 | 董事备案 |
俞敏亮;冯国荣;顾晓鸣;俞敏亮;侣海岩;陆红军;沈懋兴
|
赵奇*;郭丽娟;邵正平;刘红忠;昝琳
|
4 | 2021-01-27 | 董事备案 |
冯国荣;俞敏亮;沈懋兴;陆红军;顾晓鸣;俞敏亮;陈信元;侣海岩
|
俞敏亮;俞敏亮;冯国荣;沈懋兴;顾晓鸣;陆红军;侣海岩
|
5 | 2018-08-09 | 章程备案 |
-
|
2018-06-11章程备案
|
6 | 2011-12-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
许新海;沈懋兴;顾永才;陈文君;俞敏亮;侣海光;俞敏亮;姜光裕
|
俞敏亮;俞敏亮;冯国荣;沈懋兴;顾晓鸣;陆红军;侣海岩;陈信元;李晓翔
|
7 | 2008-04-24 | 章程备案 |
无
|
2007-12-10章程备案
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 | |
7 | 2021 | 2021 |