序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 严建瑜 | 0.289855% | 10万(元) |
2 | 仰卫忠 | 0.144928% | 5万(元) |
3 | 冯仁明 | 0.144928% | 5万(元) |
4 | 冯元骅 | 0.434783% | 15万(元) |
5 | 冯晋华 | 0.869565% | 30万(元) |
6 | 冯蕾 | 0.144928% | 5万(元) |
7 | 刘志红 | 0.289855% | 10万(元) |
8 | 刘金宝 | 0.289855% | 10万(元) |
9 | 卜世芳 | 0.057971% | 2万(元) |
10 | 卞云兰 | 0.289855% | 10万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙伟
|
董事 |
2 |
宋洪英
|
监事 |
3 |
徐帼毅
|
监事 |
4 |
施天一
|
监事 |
5 |
沈林华
|
董事 |
6 |
石玮
|
董事兼总经理 |
7 |
邵乐维
|
董事 |
8 |
陈刚
|
董事长 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-29 | 章程修正案备案 |
2018-09-15章程修正案
|
2022-01-29章程修正案
|
2 | 2021-10-14 | 董事备案 |
陈刚*;石玮;沈林华;朱博;陈瑞
|
陈刚*;石玮;孙伟;邵乐维;沈林华
|
3 | 2019-09-05 | 监事备案 |
石玮;徐帼毅;宋洪英;张斌
|
施天一;徐帼毅;宋洪英
|
4 | 2018-12-25 | 监事备案 |
石玮;徐帼毅;戴凯;张斌
|
徐帼毅;宋洪英;张斌
|
5 | 2018-10-09 | 章程修正案备案 |
2016-10-29章程备案
|
2018-09-15章程修正案
|
6 | 2017-12-19 | 监事备案 |
石玮;戴凯;王怡倩;张斌
|
徐帼毅;张斌;戴凯
|
7 | 2017-08-03 | 董事备案 |
陈刚*;石玮;韩旭;岑超;陈瑞
|
陈刚*;石玮;沈林华;陈瑞;朱博
|
8 | 2017-08-03 | 监事备案 |
石玮;钟琦江;戴凯;王怡倩
|
王怡倩;张斌;戴凯
|
9 | 2017-06-09 | 监事备案 |
石玮;钟琦江;王怡倩;黄佳羚
|
钟琦江;戴凯;王怡倩
|
10 | 2016-11-14 | 法定代表人变更 |
陈刚
|
陈刚
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |