序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 毕先云 | 100% | 10万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孔得明
|
监事 |
2 |
毕先云
|
执行董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-09-05 | 住所变更 |
上海市杨浦区双阳路419号6幢3楼
|
上海市杨浦区双阳路419号6幢2-3楼
|
2 | 2018-09-05 | 章程修正案备案 |
2018-08-28章程备案
|
2018-09-05章程修正案
|
3 | 2018-08-30 | 法定代表人变更 |
万婕
|
毕先云
|
4 | 2018-08-30 | 投资人(股权)变更 |
罗绍文;万婕;
|
毕先云*;
|
5 | 2018-08-30 | 联络员 |
-
|
毕先云*
|
6 | 2018-08-30 | 章程备案 |
2018-08-13章程备案
|
2018-08-28章程备案
|
7 | 2018-08-30 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
8 | 2018-08-30 | 监事备案 |
罗绍文
|
孔得明
|
9 | 2018-08-20 | 章程备案 |
2012-12-20章程备案
|
2018-08-13章程备案
|
10 | 2018-08-20 | 投资人(股权)变更 |
罗绍文;邹林生;万婕;
|
万婕;罗绍文;
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 |