序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王杰杰 | 100% | 500万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王杰杰
|
执行董事 |
2 |
王盼盼
|
监事 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
上海骥擎电子科技有限公司徐州分公司
|
赵冰 | 2021-11-02 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-03-04 | 监事备案 |
杨卫华
|
王盼盼
|
2 | 2019-03-04 | 章程备案 |
2017-09-06章程备案
|
2019-02-26章程备案
|
3 | 2019-03-04 | 注册资本(金)变更 |
100.000000万人民币
|
500.000000万人民币
|
4 | 2017-09-13 | 监事备案 |
丁金龙
|
杨卫华
|
5 | 2017-09-13 | 章程备案 |
-
|
2017-09-06章程备案
|
6 | 2017-09-13 | 经营期限(营业期限)变 |
2015-09-18~2035-09-17
|
2015-09-18~2045-09-17
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2016 | 2016 | |
2 | 2017 | 2017 | |
3 | 2018 | 2018 | |
4 | 2019 | 2019 | |
5 | 2020 | 2020 | |
6 | 2021 | 2021 |