序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上海虹大房地产开****有限公司 | 100% | 5000.000000万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-04-24 | 监事备案 |
TAY POH CHAI DANNY [退出]
|
VINA TEY LAY SUN [新增]
|
2 | 2019-05-14 | 法定代表人变更 |
CHONG SIEW HOE
|
WONG RHU CHIAN
|
3 | 2018-12-20 | 董事备案 |
BEN LEE SIEW KEONGTAN BOON PING [退出]CHONG SIEW HOE
|
CHONG SIEW HOEBEN LEE SIEW KEONGWONG MAN LI [新增]
|
4 | 2018-03-23 | 监事备案 |
LIM SWEE KIONG [退出]
|
TAY POH CHAI DANNY [新增]
|
5 | 2016-04-29 | 董事备案 |
HO CHEOK KONG [退出]TAN BOON PINGBEN LEE SIEW KEONG
|
TAN BOON PINGCHONG SIEW HOE [新增]BEN LEE SIEW KEONG
|
6 | 2016-04-29 | 法定代表人变更 |
BEN LEE SIEW KEONG
|
CHONG SIEW HOE
|
7 | 2015-12-29 | 董事备案 |
LIM JEAN LOONG [退出]HO CHEOK KONGBEN LEE SIEW KEONG
|
BEN LEE SIEW KEONGTAN BOON PING [新增]HO CHEOK KONG
|
8 | 2015-12-29 | 住所变更 |
上海市浦东新区张家浜路37弄4-5号1002室
|
中国(上海)自由贸易试验区张家浜路37弄4-5号1002室
|
9 | 2014-08-11 | 经营范围变更 |
日用百货、五金交电、机械设备、工艺礼品、建筑材料的批****。【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】
|
日用百货、五金交电、机械设备、工艺礼品、建筑材料的批****。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
|
10 | 2014-08-11 | 法定代表人变更 |
HO JIA JUN,STEPHEN
|
BEN LEE SIEW KEONG
|