序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上海辉衡企业****展有限公司 | 100% | 600万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘静
|
监事 |
2 |
茅建华
|
执行董事兼总经理 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-06-24 | 注册资本(金)变更 |
500.000000万人民币
|
600.0000万人民币
|
2 | 2019-06-24 | 一般经营项目变更 |
股权投资管理,商务咨询,投资咨询,投资管理咨询,企业管理咨询,投资管理
|
股权投资管理,投资咨询,投资管理咨询,投资管理
|
3 | 2019-06-24 | 经营范围变更 |
股权投资管理,商务咨询,投资咨询,投资管理咨询,企业管理咨询,投资管理。 [依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
|
股权投资管理,投资咨询,投资管理咨询,投资管理。 [依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
|
4 | 2019-06-24 | 章程备案 |
2015-12-15章程备案
|
2019-06-24章程备案
|
5 | 2016-01-11 | 投资人(股权)变更 |
茅建华*;上海辉衡贸易商行;
|
上海辉衡企业****展有限公司;
|
6 | 2016-01-11 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
一人有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
7 | 2016-01-11 | 章程备案 |
2015-10-19章程备案
|
2015-12-15章程备案
|
8 | 2015-11-05 | 监事备案 |
丁海兵;丁秀明
|
刘静
|
9 | 2015-11-05 | 一般经营项目变更 |
股权投资管理,金融信息服务(除金融许可业务),商务咨询,投资咨询,投资管理咨询,企业管理咨询,文化艺术交流策划咨询,投资管理,企业营销策划,企业形象策划,法律咨询(不得从事法律服务),公关策划服务,计算机系统集成,电子商务(不得从事增值电信、金融业务),创业投资
|
股权投资管理,商务咨询,投资咨询,投资管理咨询,企业管理咨询,投资管理
|
10 | 2015-11-05 | 章程备案 |
-
|
2015-10-19章程备案
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2016 | 2016 | |
2 | 2017 | 2017 | |
3 | 2018 | 2018 | |
4 | 2019 | 2019 | |
5 | 2020 | 2020 |