序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | CWVS Investment(Eagles)Limited | 100% | 580万(美元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘小华
|
监事 |
2 |
叶世源
|
董事长 |
3 |
莫凡
|
董事 |
4 |
钱滨强
|
总经理,董事 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
戴德梁行物业咨询(上海)有限公司北京分公司
|
赵振兴 | 2004-06-28 |
2 |
戴德梁行物业咨询(上海)有限公司南京分公司
|
钱滨强 | 2021-05-12 |
3 |
戴德梁行物业咨询(上海)有限公司广州分公司
|
LI KELVIN QINGWEN | 2008-09-17 |
4 |
戴德梁行物业咨询(上海)有限公司成都分公司
|
张裕鹏 | 2007-08-09 |
5 |
戴德梁行物业咨询(上海)有限公司深圳分公司
|
程家龙 | 2012-08-17 |
6 |
高纬宏腾房地产顾问(上海)有限公司北京办事处
|
豪建思 | 2001-11-01 |
7 |
高纬物业咨询(上海)有限公司苏州分公司
|
王铮 | 2005-11-23 |
8 |
高纬物业咨询(上海)有限公司黄浦分公司
|
刘小华 | 2007-03-06 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-02 | 投资者名称(姓名)变更 |
Rugby Eagles(HK)Limited
|
CWVS Investment(Eagles)Limited
|
2 | 2021-11-02 | 章程修正案备案 |
2021-02-23章程备案
|
2021-11-01 章程修正案
|
3 | 2021-02-25 | 经理备案 |
叶世源
|
无
|
4 | 2021-02-25 | 经营范围变更 |
一般项目:房地产信息咨询、房地产经纪、市场信息咨询(市场调查除外)、物业管理,建设工程项目管理,停车场服务[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
一般项目:房地产信息咨询、房地产经纪、市场信息咨询(市场调查除外)、物业管理,建设工程项目管理,停车场服务,企业管理咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
5 | 2021-02-25 | 法定代表人变更 |
叶世源
|
钱滨强
|
6 | 2021-02-25 | 章程备案 |
2020-07-03章程备案
|
2021-02-23章程备案
|
7 | 2020-08-20 | 章程修正案备案 |
2019-12-17章程备案
|
2020-07-03 章程修正案
|
8 | 2020-08-20 | 经营范围变更 |
房地产信息咨询、房地产经纪、市场信息咨询、物业管理和建设工程项目管理。 [依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
|
一般项目:房地产信息咨询、房地产经纪、市场信息咨询(市场调查除外)、物业管理,建设工程项目管理,停车场服务[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
9 | 2020-08-20 | 董事备案 |
赵锦权;周珂锐;何曙华;李庆平
|
钱滨强*;莫凡
|
10 | 2020-08-20 | 工商登记联络员备案 |
陈华
|
方伟民
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |