序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 叶瑾 | 5% | 10万(元) |
2 | 张建明 | 25% | 50万(元) |
3 | 朱洁静 | 70% | 140万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
叶瑾
|
董事 |
2 |
张建明
|
董事 |
3 |
戚俊杰
|
监事 |
4 |
朱洁静
|
总经理,董事长 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-06-15 | 章程备案 |
2017-11-20章程备案
|
2018-05-30章程备案
|
2 | 2018-06-15 | 董事备案 |
朱洁静*;叶瑾;朱理;王志海
|
朱洁静*;叶瑾;张建明
|
3 | 2018-06-15 | 投资人(股权)变更 |
朱洁静*;叶瑾;朱理;
|
朱洁静*;叶瑾;张建明;
|
4 | 2018-06-15 | 监事备案 |
戚俊杰
|
戚俊杰
|
5 | 2018-06-15 | 经理备案 |
朱洁静*
|
朱洁静*
|
6 | 2017-12-05 | 监事备案 |
王丽
|
戚俊杰
|
7 | 2017-12-05 | 投资人(股权)变更 |
朱洁静*;叶瑾;王丽;朱理;
|
朱洁静*;叶瑾;朱理;
|
8 | 2017-12-05 | 董事备案 |
朱洁静*;叶瑾;王志海;朱理
|
朱洁静*;叶瑾;朱理;王志海
|
9 | 2017-12-05 | 经理备案 |
朱洁静*
|
朱洁静*
|
10 | 2017-12-05 | 章程备案 |
-
|
2017-11-20章程备案
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2016 | 2016 | |
2 | 2017 | 2017 | |
3 | 2018 | 2018 | |
4 | 2019 | 2019 | |
5 | 2020 | 2020 | |
6 | 2021 | 2021 |