序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上海世舟计算机信息有限公司 | 60% | 30万(元) |
2 | 孙燕英 | 40% | 20万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
何明
|
监事 |
2 |
余敏
|
执行董事,总经理 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-05-16 | 章程修正案备案 |
2019-02-10章程备案
|
2019-05-15章程修正案
|
2 | 2019-05-16 | 经营范围变更 |
互联网上网服务,食品销售。 [依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
|
互联网上网服务,食品销售,餐饮服务。 [依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
|
3 | 2019-02-25 | 经营范围变更 |
互联网上网服务。[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
|
互联网上网服务,食品销售。 [依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
|
4 | 2019-02-25 | 章程备案 |
2016-01-09章程备案
|
2019-02-10章程备案
|
5 | 2019-02-25 | 一般经营项目变更 |
-
|
无。 [依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
|
6 | 2017-09-21 | 法定代表人变更 |
孙燕英
|
余敏
|
7 | 2017-09-21 | 经理备案 |
孙燕英
|
余敏
|
8 | 2016-01-17 | 投资人(股权)变更 |
上海世舟计算机信息有限公司;张金妹;
|
孙燕英;上海世舟计算机信息有限公司;
|
9 | 2016-01-17 | 经理备案 |
张金妹
|
孙燕英
|
10 | 2016-01-17 | 章程备案 |
-
|
2016-01-09章程备案
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 |