序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘慧霆 | 7.22% | 14.4万(元) |
2 | 刘菲 | 7.22% | 14.4万(元) |
3 | 张剑福 | 39.23% | 78.5万(元) |
4 | 甘小根 | 5.78% | 11.6万(元) |
5 | 金峰 | 1.44% | 2.9万(元) |
6 | 高博 | 28.99% | 58.0万(元) |
7 | 黄列 | 10.11% | 20.2万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张剑福
|
董事 |
2 |
甘小根
|
监事 |
3 |
高博
|
总经理,董事长 |
4 |
黄列
|
董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-04-18 | 董事备案 |
高博*;张剑福;浦楠
|
高博*;张剑福;黄列
|
2 | 2016-04-18 | 监事备案 |
甘小根
|
甘小根
|
3 | 2016-04-18 | 章程修正案备案 |
2015-12-15章程备案
|
2016-04-01章程修正案
|
4 | 2016-04-18 | 投资人(股权)变更 |
高博*;张剑福;黄列;甘小根;刘慧霆;金峰;北京光线影业有限公司;刘菲;
|
高博*;张剑福;黄列;甘小根;金峰;刘菲;刘慧霆;
|
5 | 2016-04-18 | 经理备案 |
高博*
|
高博*
|
6 | 2016-01-22 | 董事备案 |
高博*;张剑福;漆亮
|
高博*;张剑福;浦楠
|
7 | 2016-01-22 | 经理备案 |
高博*
|
高博*
|
8 | 2016-01-22 | 投资人(股权)变更 |
高博*;张剑福;黄列;甘小根;广州仙海网络科技有限公司;金峰;刘菲;刘慧霆;
|
高博*;张剑福;黄列;甘小根;刘菲;刘慧霆;金峰;北京光线影业有限公司;
|
9 | 2016-01-22 | 监事备案 |
甘小根
|
甘小根
|
10 | 2016-01-22 | 章程修正案备案 |
2015-02-03章程备案
|
2015-12-15章程修正案
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2014 | 2014 | |
2 | 2015 | 2015 | |
3 | 2016 | 2016 | |
4 | 2017 | 2017 | |
5 | 2018 | 2018 | |
6 | 2019 | 2019 | |
7 | 2020 | 2020 |