序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 罗正国 | 100% | 50万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
潘宪伟
|
监事 |
2 |
罗正国
|
执行董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-07-17 | 清算组成员备案 |
-
|
负责人:罗正国;成员:张万芝;
|
2 | 2013-05-02 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
10.000000万人民币
|
50.000000万人民币
|
3 | 2013-05-02 | 投资人变更(包括出资额变更、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
罗正国* 出资 10.000000万人民币 比例 100.0000%;
|
罗正国* 出资 50.000000万人民币 比例 100.0000%;
|
4 | 2013-05-02 | 实收资本变更 |
10.000000万人民币
|
50.000000万人民币
|
5 | 2013-05-02 | 投资人变更(包括出资额变更、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
罗正国* 2012-12-28货币10.000000万人民币;
|
罗正国* 2012-12-28货币10.000000万人民币;罗正国* 2013-04-17货币40.000000万人民币;
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 |