序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 苏哲海 | 60% | 1,800万(元) |
2 | 陈娟 | 40% | 1,200万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
苏哲海
|
监事 |
2 |
陈娟
|
执行董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-09-19 | 经营期限(营业期限)变 |
2009-11-09~2019-11-08
|
2009-11-09~2049-11-08
|
2 | 2018-09-19 | 章程备案 |
2018-05-29章程备案
|
2018-09-08章程备案
|
3 | 2018-07-30 | 住所变更 |
上海市崇明县北沿公路2111号3幢144-11室(上海崇明森林旅游园区)
|
上海市崇明区北沿公路2111号3幢144-11室(上海崇明森林旅游园区)
|
4 | 2018-07-30 | 投资人(股权)变更 |
陈娟*;黄菲菲;
|
陈娟*;苏哲海;
|
5 | 2018-07-30 | 监事备案 |
黄菲菲
|
苏哲海
|
6 | 2018-07-30 | 章程备案 |
2015-10-20章程备案
|
2018-05-29章程备案
|
7 | 2015-10-27 | 投资人(股权)变更 |
陈娟*;苏哲海;
|
陈娟*;黄菲菲;
|
8 | 2015-10-27 | 监事备案 |
苏哲海
|
黄菲菲
|
9 | 2015-10-27 | 章程备案 |
-
|
2015-10-20章程备案
|
10 | 2015-10-27 | 联络员 |
陈娟*
|
陈娟*
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |