序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上海撅金网络科技有限公司 | 10% | 100万(元) |
2 | 华天立 | 5% | 50万(元) |
3 | 周龑峰 | 56.75% | 567.5万(元) |
4 | 曹庆庆 | 4% | 40万(元) |
5 | 李京娜 | 2% | 20万(元) |
6 | 杜鹏煊 | 3% | 30万(元) |
7 | 柏佳兴 | 9% | 90万(元) |
8 | 王池 | 6.25% | 62.5万(元) |
9 | 陈学良 | 1% | 10万(元) |
10 | 陈志强 | 3% | 30万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
周龑峰
|
执行董事 |
2 |
邓欢
|
监事 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
上海会典电子商务有限公司重庆分公司
|
柏佳兴 | 2017-06-07 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-11-22 | 章程修正案备案 |
无
|
2019-08-14章程修正案
|
2 | 2019-11-22 | 许可经营项目变更 |
无
|
无
|
3 | 2019-11-22 | 一般经营项目变更 |
电子商务(不得从事金融业务、增值电信),日用百货、家用电器、体育用品、办公用品、电子产品、数码产品、工艺美术品、金银饰品、家具、五金工具、汽车饰品的销售,计算机软件开****,计算机网络系统工程服务,图文设计制作,计算机系统集成,商务信息咨询,企业营销策划,企业形象策划,会展会务服务,广告设计、制作、代理、****布,文化艺术交流活动策划,从事货物及技术的进出口业务,餐饮企业管理,企业管理咨询,计算机科技领域内的技术开****、技术服务、技术咨询、技术转让。
|
电子商务(不得从事金融业务),日用百货、家用电器、体育用品、办公用品、电子产品、数码产品、工艺美术品、金银饰品、家具、五金工具、汽车饰品的销售,计算机软件开****,计算机网络系统工程服务,图文设计制作,计算机系统集成,商务信息咨询,企业营销策划,企业形象策划,会展会务服务,广告设计、制作、代理、****布,文化艺术交流活动策划,从事货物及技术的进出口业务,餐饮企业管理,企业管理咨询,计算机科技领域内的技术开****、技术服务、技术咨询、技术转让。
|
4 | 2019-11-22 | 经营范围变更 |
电子商务(不得从事金融业务、增值电信),日用百货、家用电器、体育用品、办公用品、电子产品、数码产品、工艺美术品、金银饰品、家具、五金工具、汽车饰品的销售,计算机软件开****,计算机网络系统工程服务,图文设计制作,计算机系统集成,商务信息咨询,企业营销策划,企业形象策划,会展会务服务,广告设计、制作、代理、****布,文化艺术交流活动策划,从事货物及技术的进出口业务,餐饮企业管理,企业管理咨询,计算机科技领域内的技术开****、技术服务、技术咨询、技术转让。 [依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
|
电子商务(不得从事金融业务),日用百货、家用电器、体育用品、办公用品、电子产品、数码产品、工艺美术品、金银饰品、家具、五金工具、汽车饰品的销售,计算机软件开****,计算机网络系统工程服务,图文设计制作,计算机系统集成,商务信息咨询,企业营销策划,企业形象策划,会展会务服务,广告设计、制作、代理、****布,文化艺术交流活动策划,从事货物及技术的进出口业务,餐饮企业管理,企业管理咨询,计算机科技领域内的技术开****、技术服务、技术咨询、技术转让,食品销售。 [依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
|
5 | 2019-10-14 | 投资人(股权)变更 |
周龑峰*;邓欢;华天立;上海撅金网络科技有限公司;陈学良;王池;李京娜;陈志强;杜鹏煊;曹庆庆;柏佳兴;
|
周龑峰*;陈学良;曹庆庆;柏佳兴;王池;李京娜;华天立;上海撅金网络科技有限公司;杜鹏煊;陈志强;
|
6 | 2019-10-14 | 章程修正案备案 |
无
|
2019-08-14章程修正案
|
7 | 2019-01-18 | 章程修正案备案 |
无
|
2018-11-20章程修正案
|
8 | 2019-01-18 | 投资人(股权)变更 |
周龑峰*;邓欢;陈学良;杜鹏煊;华天立;陈志强;王池;张辉;上海撅金网络科技有限公司;柏佳兴;
|
周龑峰*;邓欢;杜鹏煊;王池;华天立;陈志强;上海撅金网络科技有限公司;柏佳兴;陈学良;曹庆庆;李京娜;
|
9 | 2018-05-18 | 投资人(股权)变更 |
周龑峰*;张辉;上海撅金网络科技有限公司;华天立;凌旭东;
|
周龑峰*;邓欢;上海撅金网络科技有限公司;张辉;华天立;王池;陈志强;陈学良;杜鹏煊;柏佳兴;
|
10 | 2018-05-18 | 法定代表人变更 |
凌旭东
|
周龑峰
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2017 | 2017 | |
2 | 2018 | 2018 | |
3 | 2019 | 2019 | |
4 | 2020 | 2020 |