序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 江兆蓉 | 16.666667% | 5万(元) |
2 | 江学军 | 66.666667% | 20万(元) |
3 | 江家敏 | 16.666667% | 5万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
徐卉
|
监事 |
2 |
江学军
|
执行董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-05-28 | 住所变更 |
上海市静安区延安中路815号底层
|
上海市静安区西康路828号306室
|
2 | 2020-05-28 | 章程修正案备案 |
2016-12-02章程修正案
|
2019-10-10章程修正案
|
3 | 2017-05-18 | 章程修正案备案 |
-
|
2016-12-02章程修正案
|
4 | 2017-05-18 | 经营期限(营业期限)变 |
2004-12-13~2016-12-12
|
2004-12-13~
|
5 | 2011-07-05 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
上海市静安区南京西路1486号1号楼西207室
|
上海市静安区延安中路815号底层
|
6 | 2009-10-26 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
国内旅游业务,会务服务,电脑制字,工艺美术品,百货。(涉及许可经营的凭许可证经营)。
|
国内旅游、入境旅游业务,会务服务,电脑制字,工艺美术品,百货。(涉及许可经营的凭许可证经营)。
|
7 | 2009-10-26 | 名称变更(字号名称、集团名称等) |
上海益欣旅行社有限公司
|
上海益欣国际旅行社有限公司
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 |