序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘志东 | 10% | 1万(元) |
2 | 邓玲玲 | 90% | 9万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘志东
|
监事 |
2 |
邓玲玲
|
执行董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-07-10 | 章程修正案备案 |
-
|
2020-07-10章程修正案
|
2 | 2020-07-10 | 经营期限(营业期限)变 |
2010-09-16~2020-09-15
|
2010-09-16~2035-09-15
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |