序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘国保 | 90% | 720万(元) |
2 | 刘小龙 | 10% | 80万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘国保
|
执行董事 |
2 |
刘小龙
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-11-22 | 章程修正案备案 |
-
|
2018-11-22章程修正案
|
2 | 2018-11-22 | 注册资本(金)变更 |
100.000000万人民币
|
800.0000万人民币
|
3 | 2013-08-27 | 实收资本变更 |
10.000000万人民币
|
100.000000万人民币
|
4 | 2013-08-27 | 投资人变更(包括出资额变更、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
刘国保* 2013-08-24货币36.000000万人民币;刘小龙 2013-08-24货币4.000000万人民币;
|
刘国保* 2013-08-27货币81.000000万人民币;刘国保* 2011-08-25货币9.000000万人民币;刘小龙 2011-08-25货币1.000000万人民币;刘小龙 2013-08-27货币9.000000万人民币;
|
5 | 2013-08-27 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
50.000000万人民币
|
100.000000万人民币
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 |