序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 黄芝菁 | 100% | 100万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张玉昆
|
执行董事 |
2 |
陈洁
|
监事 |
3 |
黄芝菁
|
- |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-24 | 住所变更 |
上海市黄浦区南塘浜路103号466室A座
|
上海市宝山区新二路999弄148号2层1956室
|
2 | 2020-05-11 | 其他变更 |
2018-05-04~2020-05-09
|
2020-05-11~2022-05-09
|
3 | 2018-05-04 | 其他变更 |
2016-05-11~2018-05-09
|
2018-05-04~2020-05-09
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2016 | 2016 | |
2 | 2017 | 2017 | |
3 | 2018 | 2018 | |
4 | 2019 | 2019 | |
5 | 2020 | 2020 | |
6 | 2021 | 2021 |