序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | SIIVA HK LIMITED | 100% | 500万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李英韵
|
董事 |
2 |
李茵茵
|
董事 |
3 |
林旸珊
|
监事 |
4 |
胥国栋
|
董事长兼总经理 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-11-18 | 董事备案 |
李英韵;李茵茵
|
李英韵;李茵茵
|
2 | 2019-11-18 | 投资人(股权)变更 |
胥国栋*;戴嘉昊
|
SIIVA HK LIMITED
|
3 | 2019-11-18 | 监事备案 |
林晹珊
|
林旸珊
|
4 | 2019-11-18 | 经理备案 |
胥国栋*
|
无
|
5 | 2019-11-18 | 章程备案 |
2019-08-10章程备案
|
2019-10-23章程备案
|
6 | 2019-11-18 | 境外股东****起人的境内 |
上海之炜物联网有限公司
|
上海之炜物联网有限公司
|
7 | 2019-08-30 | 监事备案 |
戴嘉昊
|
林晹珊
|
8 | 2019-08-30 | 董事备案 |
李英韵;李茵茵
|
李英韵;李茵茵
|
9 | 2019-08-30 | 经理备案 |
胥国栋*
|
胥国栋*
|
10 | 2019-08-30 | 住所变更 |
中国(上海)自由贸易试验区富特中路1号1幢一层158室
|
上海市徐汇区凯旋路3131号2006室
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2017 | 2017 | |
2 | 2018 | 2018 | |
3 | 2019 | 2019 | |
4 | 2020 | 2020 |