序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 徐雪萍 | 100% | 600万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
徐雪萍
|
执行董事兼总经理 |
2 |
汪波
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-05-05 | 法定代表人变更 |
张伟
|
徐雪萍
|
2 | 2016-05-05 | 投资人(股权)变更 |
张伟;
|
徐雪萍*;
|
3 | 2012-12-10 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
10.000000万人民币
|
600.000000万人民币
|
4 | 2012-12-10 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
张伟 出资 10.000000万人民币;
|
张伟 出资 600.000000万人民币;
|
5 | 2012-12-10 | 实收资本变更 |
10.000000万人民币
|
600.000000万人民币
|
6 | 2012-12-10 | 投资人变更(包括出资额变更、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
张伟 出资 10.000000万人民币 比例 100.0000%;
|
张伟 出资 600.000000万人民币 比例 100.0000%;
|
7 | 2012-12-10 | 投资人变更(包括出资额变更、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
张伟 2012-09-06货币10.000000万人民币;
|
张伟 2012-12-07货币590.000000万人民币;张伟 2012-09-06货币10.000000万人民币;
|
8 | 2012-12-10 | 出资额变更变更 |
张伟 货币10.000000万人民币;
|
张伟 货币600.000000万人民币;
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |